Ymddiriedolwyr THE ROYAL BRITISH LEGION
Rhif yr elusen: 219279

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Atkins DL | Cadeirydd | 18 May 2025 |
|
|||||
Major James Sibbald | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|||||
John Thornhill | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
Thomas Harrison | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
PAUL HARRIS | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|||||
Jan Buxton | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Steven Lee | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
James Lambert | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Philip Davies | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Paul Astruc | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Monica Risam | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Helen Owen | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|||||
ELIZABETH BUTLER | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
DEBBIE SORKIN MA MBA | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.