Ymddiriedolwyr SKELTON BOUNTY
Rhif yr elusen: 219370

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Lomas OBE DL | Cadeirydd | 02 July 2019 |
|
|
||||
Michael David Rollinson JP DL | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Robert Kenneth Martin | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Gulab Singh MBE, DL | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Nabela Chaudhry | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
CHRISTINE REEVES | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Carl Hankinson DL | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Gail Stanley MBE JP DL | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
EDITH CONN OBE JP DL | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.