Ymddiriedolwyr LITTLE HEREFORD PARISH HALL
Rhif yr elusen: 219378
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA THOMAS | Cadeirydd | 01 October 1998 |
|
|
||||
Lorraine Love | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Francis Glenister | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Peter Denbigh | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
||||
Kay Wilmott-Denbigh | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
||||
BRIAN A PAMMENT | Ymddiriedolwr | 01 December 2006 |
|
|
||||
MRS LIZ FUDGE | Ymddiriedolwr | 01 December 2006 |
|
|
||||
ALLEN EDWARD ALSFORD | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
|
||||
DEBORAH J ALSFORD | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
|
||||
MRS KATH MORGAN | Ymddiriedolwr | 01 May 1997 |
|
|
||||
BRIMFIELD & LITTLE HEREFORD | Ymddiriedolwr | 01 May 1997 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.