ymddiriedolwyr The Physiotherapy Benevolent Fund
Rhif yr elusen: 219568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAWRENCE OWERS MA MCSP | Cadeirydd | 16 July 2012 |
|
|
||||
Margaret Revie MSCP | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
MARION RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET ENGLAND MCSP | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
HEATHER MAY DE MELLO | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
RUTH HAWKES FCSP | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
ALISON SKINNER BA FCSP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY-MARY FRANCES TOYN MCSP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.