SIM INTERNATIONAL (UK)

Rhif yr elusen: 219763
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Missionary Society, promoting mission in the UK, sending and receiving short and long term personnel to and from Africa, Asia, South America, Middle East and Europe. Receiving Support funds for the Missionaries and also seeking funding for varied ministries and projects with which they are involved.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Benin
  • Bolifia
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Cenia
  • De Affrica
  • Ethiopia
  • Ffrainc
  • Ghana
  • Gogledd Iwerddon
  • Gwlad Thai
  • Liberia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Namibia
  • Nepal
  • Niger
  • Nigeria
  • Periw
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Sri Lanka
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 272327 MECO UK AND IRELAND
  • 09 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101517 EURASIAN MINISTRIES UK TRUST
  • 06 Medi 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • AEF (Enw gwaith)
  • AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP (Enw gwaith)
  • AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP (SAGM) (Enw gwaith)
  • AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP INTERNATIONAL (Enw gwaith)
  • INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw gwaith)
  • SIM (Enw gwaith)
  • SIM UK (Enw gwaith)
  • SUDAN INTERIOR MISSION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ana Selby Ymddiriedolwr 22 April 2022
MIDDLE EAST DEVELOPMENT SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Carolyn Susan Reid Ymddiriedolwr 22 April 2021
Dim ar gofnod
Bennett CHANDRAN CHANDRASEKAR Ymddiriedolwr 26 May 2020
Dim ar gofnod
David Brian Thompson Ymddiriedolwr 26 May 2020
Dim ar gofnod
Claire Newman Ymddiriedolwr 08 February 2018
MRS R P TINDALL'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
YOSEPH MENGISTU WOLDEGEBREAL Ymddiriedolwr 08 February 2018
AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP (SAGM)
Derbyniwyd: Ar amser
Jonny Dyer Ymddiriedolwr 24 April 2015
AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP (SAGM)
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Robert John Younge Ymddiriedolwr 24 April 2015
AFRICA EVANGELICAL FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.14m £4.35m £4.25m £4.42m £4.26m
Cyfanswm gwariant £4.45m £4.29m £4.03m £4.22m £4.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £111.55k £4.30m £4.23m £4.36m £4.19m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.95m £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £53.94k £46.64k £18.76k £50.90k £61.08k
Incwm - Arall £23.51k £6.57k £4.83k £9.77k £9.59k
Incwm - Cymynroddion £111.55k £166.60k £77.73k £201.54k £34.39k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.79m £4.14m £4.02m £4.20m £4.56m
Gwariant - Ar godi arian £94.65k £153.75k £18.42k £16.83k £17.18k
Gwariant - Llywodraethu £25.40k £20.00k £24.01k £19.50k £19.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £561.71k £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.00m £20.72k £546.75k £756.35k £622.59k
Buddsoddiadau tymor hir £728.77k £914.91k £960.41k £1.40m £986.57k
Cyfanswm asedau £3.01m £4.35m £4.06m £3.55m £4.12m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£74.82k -£60.35k -£42.62k -£5.85k -£1.42k
Cyfanswm rhwymedigaethau £462.35k £415.30k £409.68k £419.63k £698.99k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 31 Gorffennaf 2024 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 31 Gorffennaf 2024 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 03 Tachwedd 2023 96 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 03 Tachwedd 2023 96 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 27 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 27 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 04 Awst 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 04 Awst 2021 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 17 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 17 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Trust Court
Histon
CAMBRIDGE
CB24 9PW
Ffôn:
01223 788288
E-bost:
info@sim.co.uk