Hanes ariannol MISS ETHEL MARY FLETCHER'S CHARITABLE BEQUEST
Rhif yr elusen: 219850
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/06/2018 | 18/06/2019 | 18/06/2020 | 18/06/2021 | 18/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09k | £8.90k | £7.56k | £6.07k | £3.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.22k | £12.57k | £12.21k | £12.98k | £12.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.