Hanes ariannol SHREWLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 219917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.44k £21.45k £24.29k £29.04k £19.37k
Cyfanswm gwariant £9.87k £9.68k £12.61k £13.20k £25.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £16.34k £12.50k £1.81k