ymddiriedolwyr CONDUIT CHARITY
Rhif yr elusen: 219926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Johnson | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Phil Jones | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Val Jones | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Peter Kruskonjic | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Tony Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Laurie Alcock | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
MARGARET FREEMAN | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
HYRA SUTTON | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
KAREN ELIZABETH DEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GERALD HINDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.