THE BRITISH INSTITUTE FOR THE STUDY OF IRAQ (GERTRUDE BELL MEMORIAL)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BISI promotes, supports and undertakes research in Iraq and neighbouring countries in archaeology, history, anthropology, geography, language and other related domains from the earliest times until the present. It publishes an academic journal, IRAQ, a bi-annual newsletter and monographs. BISI organizes lectures, study days and other events relating to Iraq and sponsors visiting Iraqi scholars.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Iorddonen
- Irac
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135395 THE BRITISH INSTITUTE FOR THE STUDY OF IRAQ (GERTR...
- 11 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- BISI (Enw gwaith)
- BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN IRAQ (GERTRUDE BELL MEMORIAL) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.68k | £141.39k | £293.12k | £155.62k | £126.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.48k | £106.39k | £103.66k | £118.42k | £122.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | 14 Mawrth 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 04 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 04 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 29 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 29 Medi 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 03 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 03 Hydref 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REGULATIONS DATED 14 JANUARY 1932 AS AMENDED 6 DECEMBER 2001 AND 12 DECEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE RESEARCH AND PUBLIC EDUCATION RELATING TO IRAQ AND THE NEIGHBOURING COUNTRIES IN ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, GEOGRAPHY, PHILOLOGY AND RELATED DISCIPLINES WITHIN THE ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Maes buddion
IRAQ AND NEIGHBOURING COUNTRIES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window