ESTATE CHARITY OF SIR CHRISTOPHER NEVILE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Receives the income from the Nevile and Summers funds and distributes as outlined below.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 11 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- AUBOURN CHARITY (Enw gwaith)
- SIR CHRISTOPHER NEVILE / SUMMERS CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Gabriel Anne Mary Hughes | Cadeirydd | 10 December 2021 |
|
|
||||
Susan Stentiford | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Lynne Rachel Rocks | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Julie Ann Plackett-Smith | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
John Mosedale | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
HON SECRETARY MRS PATRICIA ANN WOODMAN Mrs | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999 | £1.06k | £1.01k | £1.05k | £1.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27k | £252 | £1.25k | £862 | £1.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Chwefror 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26 NOVEMBER 1973 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20/10/2014
Gwrthrychau elusennol
RELIEF IN NEED IN THE PARISHES OF AUBOURN, HADDINGTON AND THURLBY. THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY FOR THE RELIEF OF THOSE IN NEED BECAUSE OF YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGES
Maes buddion
PARISHES OF AUBOURN HADDINGTON AND THURLBY
Elusennau cysylltiedig
- 11 Chwefror 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OLD VICARAGE
CHURCH ROAD
AUBOURN
LINCOLN
LN5 9FB
- Ffôn:
- 01522788236
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window