Ymddiriedolwyr GRAYS BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 219975
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Leroy Anthony Ashley | Cadeirydd | 01 November 2022 |
|
|
||||
George Kabia | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Robert Ohene-Adjei | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Abosede Rachael Akinlawon | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Leon Ansong | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
ROBERT JOHN KENSELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
HUBERT HENRY HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
JOHN HAROLD BURT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN DOREEN LIVERMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ISLWYN FRANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA ELIZABETH STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.