ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE YEOVIL HOSPITALS
Rhif yr elusen: 220038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Mary Bennetts | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Janet Mary Ebdon | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Annette Parker | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Henderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Nicola Jane Wardell | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Frances Hayward | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Margaret Anne Davis-Brown | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
Roger Walkington | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Angela Mary Baker | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
JILL STEVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET SPURR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE COWLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.