ST DAVID'S HOME FOR DISABLED SOLDIERS, SAILORS AND AIRMEN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St. David's Home provides 24 hour nursing care and rehabilitation services for disabled ex-Service personnel and their dependants. The Home is registered with the Care Quality Commission for 76 beds. Grant applications are made to benevolent associations and funds from voluntary sources are raised to supplement fee income. The Home also offers daily respite through its Day Care Centre service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£4,290,151
Roddion a chymynroddion | £12.98k | |
Weithgareddau elusennol | £4.26m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.35k | |
Arall | £14.48k |
Cyfanswm gwariant:
£5,043,079
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £5.04m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £911,572 o 4 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £5.04m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Ealing
Llywodraethu
- ST DAVIDS HOME (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.23m | £4.39m | £3.81m | £3.90m | £4.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18m | £4.61m | £4.68m | £4.55m | £5.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £931.50k | £930.00k | £758.00k | £775.00k | £911.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £171.81k | £148.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.54k | £149.26k | £13.49k | £11.55k | £12.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.16m | £4.21m | £3.60m | £3.76m | £4.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.88k | £11.53k | £3.56k | £1.29k | £1.35k | |
|
Incwm - Arall | £31.18k | £19.06k | £198.88k | £119.25k | £14.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £143.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.18m | £4.61m | £4.68m | £4.55m | £5.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £8.76k | £8.70k | £11.46k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.23m | £5.05m | £4.88m | £4.73m | £4.69m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.40m | £2.37m | £1.85m | £1.44m | £993.06k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £187.09k | £188.93k | £357.95k | £447.09k | £714.77k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Awst 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
21 Awst 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH AUGUST 1918 AND GOVERNING RULES AND REGULATIONS AND DEED OF REVOCATION DATED 27TH MAY 1997 AS AMENDED BY DEED OF AMENDMENT DATED 7TH DECEMBER 2000 AS AMENDED BY DEED DATED 30 AUG 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY (OBJECTS) ARE: 3.1.1 THE RELIEF (FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC) OF THOSE IN NEED BY REASON OF AGE, DISABILITY OR ILL HEALTH, PROVIDED THAT IN EXERCISING THEIR DISCRETION IN ADVANCING THE OBJECTS, THE TRUSTEES SHALL SEEK TO GIVE PRIORITY TO FORMER MEMBERS OF THE ARMED FORCES, AND 3.1.2 TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PERSONS REFERRED TO IN ARTICLE 3.1.1 IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT BY MAKING GRANTS.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 08 Medi 1997 : Asset transfer out
- 19 Mehefin 1963 : Cofrestrwyd
- 08 Medi 1997 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window