PEOPLE'S THEATRE ARTS GROUP LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities pertaining to the operation of an Arts Group
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John De'Ath | Cadeirydd | 29 October 2020 |
|
|
||||
Megan Smith | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Sheila Cooper | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Kathleen Joy Worswick | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Timothy Paul Swinton | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Matthew David Hope | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Lesley Patricia Heckels-Thompson | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Sara-Jo Harrison | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
STEPHEN MURRAY APPLEBY | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||
Dr PHILIP MARTIN BRADLEY | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||
MR TONY CHILDS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CATHERINE ELIZABETH HOPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £620.18k | £298.34k | £129.96k | £292.42k | £313.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.17k | £289.67k | £206.43k | £241.53k | £266.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.18k | £61.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.81k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £382.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £177.23k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £670 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £315.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £16.66k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Mehefin 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Mehefin 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 OCTOBER 1929 AS AMENDED 31 MARCH 1953 AND 20 DECEMBER 1962
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN AND ADVANCE EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PEOPLE'S THEATRE
STEPHENSON ROAD
HEATON
NEWCASTLE UPON TYNE
NE6 5QF
- Ffôn:
- 0191 275 9875
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window