Hanes ariannol THE WAR MEMORIAL TRUST DEED OF THE GRAND LODGE OF ENGLAND OF THE ROYAL ANTEDILUVIAN ORDER OF BUFFALOES
Rhif yr elusen: 220476
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.41k | £26.24k | £29.84k | £24.54k | £25.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.89k | £24.69k | £26.67k | £22.96k | £20.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.