Dogfen lywodraethu NEWCASTLE UPON TYNE DOG AND CAT SHELTER AND ANIMAL SANCTUARY
Rhif yr elusen: 220506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES REVISED ON 6TH OCTOBER 1959, 4 NOVEMBER 1998, 22 JUNE 1991 AND 20 SEPTEMBER 2005. SCHEME DATED 13 OCTOBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF KINDNESS AND THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE NEWCASTLE UPON TYNE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.