ALLESTREE EVERGREEN CLUB

Rhif yr elusen: 220557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintains premises where people over 50 years of age in the local community can enjoy activities such as dancing, snooker, whist and other card games for a small subscription currently ú4 pa as from 1-8-07. Organises outings for members to local places of interest or entertainment. Rent out the premises to other local groups with such varied activities as dancing, yoga, health and fitness, gardeni

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £28,027
Cyfanswm gwariant: £18,003

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Derby
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALLESTREE OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Richard Young Cadeirydd 04 July 2021
CAMTAD HEARING SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
Brian David Baxter Ymddiriedolwr 12 March 2025
Dim ar gofnod
Robert Gerrard Ymddiriedolwr 31 August 2024
Dim ar gofnod
Ann Kerry Ymddiriedolwr 31 August 2023
Dim ar gofnod
Phillip Duesbury Ymddiriedolwr 04 February 2022
Dim ar gofnod
Karen Geraghty Ymddiriedolwr 04 February 2022
Dim ar gofnod
Dave Simpson Ymddiriedolwr 04 February 2022
Dim ar gofnod
Eileen Young Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.97k £19.41k £13.57k £21.65k £28.03k
Cyfanswm gwariant £33.83k £6.74k £15.92k £19.89k £18.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 06 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 06 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 12 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 28 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 04 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 18/07/1959
Gwrthrychau elusennol
HALL FOR THE RELIEF OF THE AGED IN THE PARISH OF ALLESTREE AND FOR SUCH OTHER OF THE OBJECTS, FOR WHICH THE COMMITTEE IS FOR THE TIME BEING ESTABLISHED, AS ARE LEGALLY CHARITABLE.
Maes buddion
PARISH OF ALLESTREE
Hanes cofrestru
  • 06 Ebrill 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Evergreen Club
Cornhill
Allestree
DERBY
DE22 2FT
Ffôn:
01332558144
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael