Hanes ariannol Friends of Eastbourne Hospital

Rhif yr elusen: 220592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £773.60k £741.32k £792.74k £786.67k £2.26m
Cyfanswm gwariant £763.16k £537.83k £1.15m £792.85k £818.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £345.98k £392.18k £322.52k £193.58k £1.57m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £425.75k £349.03k £420.91k £588.98k £48.52k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £48.69k £0 £620.42k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.87k £107 £629 £4.11k £20.11k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £1.50k
Incwm - Cymynroddion £205.66k £324.28k £181.70k £118.31k £1.53m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £437.87k £265.75k £793.18k £363.05k £340.03k
Gwariant - Ar godi arian £325.30k £272.08k £355.74k £429.79k £478.73k
Gwariant - Llywodraethu £12.85k £11.26k £12.49k £10.47k £15.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £357.39k £226.04k £733.87k £311.43k £260.95k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0