ymddiriedolwyr THE BURTON INSTITUTE
Rhif yr elusen: 220621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Bowler | Cadeirydd | 19 March 2015 |
|
|
||||
Keith Matthew Deacon | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Allan Stone | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
John Stephen Geddes | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Amanda Marsden | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
ROLAND CORFIELD | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
GLYN PEAT | Ymddiriedolwr | 03 May 2013 |
|
|
||||
GEOFF LESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY JOYCE KIRTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE AYKROYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA MARY HATFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.