ymddiriedolwyr THE SUFFOLK HORSE SOCIETY
Rhif yr elusen: 220756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Sue Wager | Cadeirydd | 28 April 2016 |
|
|
||||
Bruce Langley Mckim | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|||||
Neil Phillip Adams | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Ryder-Davies | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Andrea Hoskins | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
GAIL SPRAKE | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
JAYNE ELIZABETH GROOM | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Alan John Hawes | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|||||
George Thomas Pratt | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Paul Timothy SMITH | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Countess of Euston Clare Euston | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
CHERYL JOYCE GROVER | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
MR MARK DONSWORTH | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|||||
FRANCIS ADRIAN KINGE | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
JOHN ROBERT LATHAM | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER KARL SPALDING | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
NEIL SYRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM FLEMING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.