ymddiriedolwyr THE HULL & EAST YORKSHIRE CENTRE FOR THE DEAF
Rhif yr elusen: 220773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Barrett | Cadeirydd | 13 March 2023 |
|
|
||||
Rachel Laura Duke | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Steven Allan Berry | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Tanya Michelle Andrews | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Karen Dorley | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Daniel Christopher Franklin | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Sheila Harness | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Lisa Jayne Taylor | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Stanley James Smith | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Yvonne Lyster Barwick | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Richard John Smedley | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|||||
Jean Simpson | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
MICHAEL HENRY ROTHWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MALCOLM TERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.