REVEREND MATTHEW HUTCHINSON'S RICHMOND CHARITY

Rhif yr elusen: 220779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity gives small grants for educational and training purposes. Also it gives grants for hardship. Recipients must live within the boundaries of Richmond, North Yorkshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £4,780
Cyfanswm gwariant: £7,749

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • REVEREND MATTHEW HUTCHINSON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Caroline Rosamund Pinchbeck Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Angela Jane Dale Ymddiriedolwr 20 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Peter Nicholas Trewby Ymddiriedolwr 01 November 2018
THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST MARY THE VIRGIN, RICHMOND, NORTH YORKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RICHMOND WITH HUDSWELL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Martin Fletcher Rev Ymddiriedolwr 31 May 2018
HUDSWELL VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RICHMOND WITH HUDSWELL
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND MATTHEW HUTCHINSON'S GILLING CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND JOHN JACKSON'S CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
HUDSWELL COMMUNITY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Lorraine Hodgson Ymddiriedolwr 31 May 2018
THE RICHMOND SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CATTERICK, RICHMOND AND COLBURN COMMUNITY LIBRARIES
Derbyniwyd: Ar amser
Suzanne Gregory Ymddiriedolwr 31 May 2018
Dim ar gofnod
Rev Antony Kirby Ymddiriedolwr 10 November 2015
REVEREND MATTHEW HUTCHINSON'S GILLING CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Curran DL Ymddiriedolwr 15 August 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.54k £3.46k £2.46k £3.63k £4.78k
Cyfanswm gwariant £1.78k £995 £1.76k £7.24k £7.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Ionawr 2025 82 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MIDDLEMOOR HOUSE
HUDSWELL
RICHMOND
DL11 6DB
Ffôn:
07432656116
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael