Hanes ariannol EAST KENT MENCAP
Rhif yr elusen: 220798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88m | £2.48m | £686.50k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33m | £2.82m | £3.94m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.50m | £1.67m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.95k | £98.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.69m | £19.33k | £25.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.49k | £18.23k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.18m | £2.44m | £661.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £248 | £6.96k | £92 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.33m | £2.81m | £3.94m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.52k | £6.30k | £23 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.53k | £77.51k | £23.96k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.