Hanes ariannol THE CARNAUD METALBOX BENEVOLENT FUND LIMITED

Rhif yr elusen: 220817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.88k £7.65k £40.55k £8.49k £11.06k
Cyfanswm gwariant £2.61k £18.41k £5.53k £16.05k £7.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A