THE CARNAUD METALBOX BENEVOLENT FUND LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty amongst employees and ex-employees
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- THE CARNAUDMETALBOX BENEVOLENT FUND LIMITED (Enw blaenorol)
- THE METAL BOX BENEVOLENT FUND LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JOHN KAYE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jasmine Roberts | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Andrew George Truelove | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Ivan Kerley | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Julie Quinn | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Stephen John French | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.88k | £7.65k | £40.55k | £8.49k | £11.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61k | £18.41k | £5.53k | £16.05k | £7.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 FEBRUARY 1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 4 JUNE 1992 AND 30 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE POVERTY AMONG EMPLOYEES AND EX-EMPLOYEES OF METAL BOX AND OF ITS SUCCESSOR AND SUBSIDIARY COMPANIES FROM TIME TO TIME AND THE WIVES, WIDOWS, HUSBANDS, WIDOWERS, CHILDREN AND PARENTS OF SUCH PERSONS AND SUCH OTHER PERSONS AS THE COUNCIL OF MANAGEMENT SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION CONSIDER TO BE DEPENDENT ON SUCH PERSONS; AND (B) TO RELIEVE POVERTY AMONG: (I) ANY INDIVIDUALS OR GROUPS OF INDIVIDUALS LIVING WITHIN APPROXIMATELY 25 MILES OF ANY PAST PRESENT OR FUTURE METAL BOX FACTORY OR OFFICE; AND (II) ANY GROUP OR GROUPS OF INDIVIDUALS DEFINED BY REFERENCE TO THEIR REGULAR ATTENDANCE AT ANY SCHOOL SITUATED WITHIN APPROXIMATELY 25 MILES OF ANY PAST PRESENT OR FUTURE METAL BOX FACTORY OR OFFICE WITH A PREFERENCE TO THOSE INDIVIDUALS OR GROUPS OF INDIVIDUALS WHO FALL WITHIN SUB-PARAGRAPH (A) ABOVE (WHETHER OR NOT THEY ALSO FALL WITHIN SUB-PARAGRAPH (B) (I) OR (II))
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CROWN PACKAGING PLC
DOWNSVIEW ROAD
WANTAGE
OX12 9BP
- Ffôn:
- 01235402528
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window