THE FINNART HOUSE SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 220917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Bursaries are awarded to 14 to 21 year old Jewish pupils who are in danger of under-achieving because of adverse family and/or financial pressures. Scholarships are available for Jewish students who have the ability to enter university but might not do so because of their circumstances. If funds allow, grants are made to agencies giving care and/or education to Jewish children and young people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £15,430
Cyfanswm gwariant: £82,800

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
  • 22 Chwefror 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FINNART HOUSE SCHOOL TRUST AND OTHER CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David William Russell Cadeirydd 09 April 2025
Dim ar gofnod
DANIEL CARMEL-BROWN Ymddiriedolwr 05 February 2024
Dim ar gofnod
LUCY SILVER Ymddiriedolwr 11 June 2014
Dim ar gofnod
MERVYN KAYE Ymddiriedolwr 28 December 2012
Dim ar gofnod
GIL COHEN Ymddiriedolwr 02 November 2011
Dim ar gofnod
Dame Hilary Blume Ymddiriedolwr
UK DISASTER RELIEF
Derbyniwyd: Ar amser
LINDA PATERSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUE LEIFER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.98k £39.35k £16.00k £12.50k £15.43k
Cyfanswm gwariant £442.42k £384.31k £147.03k £363.42k £82.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 20 APRIL 1972 AS AMENDED BY SCHEMES OF 12 DECEMBER 1975 AND 7 MAY 1987.
Gwrthrychau elusennol
IN PROVIDING A PRIZE TO BE AWARDED UNDER SUCH RULES AS MAY BE MADE BY THE TRUSTEES TO A PUPIL ATTENDING FINNART HOUSE SCHOOL, OATLANDS PARK, WEYBRIDGE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
  • 19 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
  • 22 Chwefror 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
RADIUS WORKS
BACK LANE
LONDON
NW3 1HL
Ffôn:
02077949835