THE RIPON GIRLS' CLUB

Rhif yr elusen: 221012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Financial support for girls and young women living or attending school within the City of Ripon

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £6,740
Cyfanswm gwariant: £7,385

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
  • 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 19 Gorffennaf 2011: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LORETTA WILLIAMS Cadeirydd 06 April 2011
Dim ar gofnod
Rt Worshipful the Mayor SID HAWKE Ymddiriedolwr 03 July 2022
Dim ar gofnod
Rev Ian Pruden Ymddiriedolwr 28 October 2020
Dim ar gofnod
Jill Freeman Ymddiriedolwr 08 April 2019
Dim ar gofnod
The Very Revd John Dobson Ymddiriedolwr 01 May 2014
RIPON CATHEDRAL DEVELOPMENT CAMPAIGN
Derbyniwyd: Ar amser
THORPE PREBEND HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
LEEDS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
JEPSONS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH THOMAS Ymddiriedolwr 22 October 2012
Dim ar gofnod
ROBINA JANET MORGAN Ymddiriedolwr 06 April 2011
Dim ar gofnod
DAVID WILLIAM ELSY Ymddiriedolwr 06 April 2011
RIPON COMMUNITY HOUSE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.90k £6.63k £6.52k £7.69k £6.74k
Cyfanswm gwariant £13.87k £751 £7.48k £12.78k £7.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 WILLIAMSON HOUSE APARTMENTS
LOW SKELLGATE CLOSE
RIPON
HG4 1WF
Ffôn:
01765607535
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael