ymddiriedolwyr THE RIPON GIRLS' CLUB
Rhif yr elusen: 221012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORETTA WILLIAMS | Cadeirydd | 06 April 2011 |
|
|
||||||||
Rt Worshipful the Mayor SID HAWKE | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||||||
Rev Ian Pruden | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||||
Jill Freeman | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||
The Very Revd John Dobson | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||||||
ELIZABETH THOMAS | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||||||
ROBINA JANET MORGAN | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||||||
DAVID WILLIAM ELSY | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.