CHURCH OF ENGLAND CHILDREN'S SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Frontline services focus on 10-18 year olds who live with significant disadvantage, poverty, neglect and who have complex needs and face multiple risks. These include child exploitation, mental health, missing and runaways from home, substance misuse and children in and around the care system. We campaign about what needs to change to improve the lives of disadvantaged children and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£36,475,000
Roddion a chymynroddion | £12.58m | |
Weithgareddau elusennol | £12.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £11.77m | |
Buddsoddiadau | £23.00k | |
Arall | £22.00k |
Cyfanswm gwariant:
£40,896,000
Codi arian | £19.06m | |
Weithgareddau elusennol | £21.84m | |
Arall | £0 |
£3,832,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000,000 o 37 gontract(au) llywodraeth a £3,000,000 o 17 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £19.06m | |
Gwariant elusennol | £21.84m |
Pobl

793 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
3200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 13 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Sir Ddinbych
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- THE CHILDREN'S SOCIETY (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Revd Elizabeth Lane | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|
||||
Jamie Elliott | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Stella McAteer | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Sharon Joanne Ward | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
William Hamilton Fernandez | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Christopher James Mckenzie Coles | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Alyson Jo Coates | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Helen Keppel-Compton | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Sarah Payne | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Sam Monaghan | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Deborah Harris-Ugbomah FCA | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Florence Kroll | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Diane Blausten | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
DAVID RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.40m | £34.04m | £36.65m | £43.40m | £36.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.56m | £38.95m | £37.86m | £40.00m | £40.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.71m | £4.40m | £4.88m | £7.97m | £8.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £217.00k | £5.49m | £4.45m | £2.27m | £3.00m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.79m | £20.29m | £13.36m | £19.18m | £12.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.96m | £2.83m | £9.99m | £11.33m | £11.77m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.53m | £10.87m | £12.68m | £12.85m | £12.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £253.00k | £25.00k | £25.00k | £37.00k | £23.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £39.00k | £406.00k | £5.00k | £22.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.26m | £4.32m | £5.31m | £10.84m | £4.32m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.82m | £20.79m | £22.21m | £22.62m | £21.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.68m | £18.16m | £5.48m | £6.28m | £19.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £453.00k | £418.00k | £350.00k | £452.00k | £488.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £65.00k | £0 | £10.17m | £11.10m | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.04m | £4.56m | £5.05m | £5.14m | £4.24m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £33.46m | £39.37m | £41.73m | £39.51m | £41.37m | |
|
Cyfanswm asedau | £12.38m | £8.20m | £7.84m | £11.56m | £9.97m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£183.00k | -£150.00k | -£29.00k | -£19.00k | -£1.32m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.15m | £7.47m | £9.03m | £8.03m | £8.30m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/11/1893 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/09/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/09/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/01/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/10/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/09/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/09/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/09/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 02/10/2014 as amended on 06 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('OBJECTS') FOR THE PUBLIC BENEFIT ARE TO CARE FOR AND SUPPORT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN NEED, WHETHER MATERIAL, PHYSICAL, MENTAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR OTHERWISE, INCLUDING BY: 3.1 PROMOTING THEIR HEALTH, EDUCATION, DEVELOPMENT AND WELL-BEING; 3.2 ENCOURAGING POSITIVE AND SUPPORTIVE FAMILY AND OTHER ENVIRONMENTS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE; 3.3 PROVIDING ASSISTANCE TO THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ALFRED BURDER FUND
- ALICE KATE PONSFORD
- ARCHBISHOP AND MRS TAIT TRUST
- ARTHUR MAWSON
- ASHDON ALL SAINTS HOUSE FUND
- CONVALESCENT HOME AT HUNGER HILL WOODHOUSE
- CONVALESCENT HOME AT WOODHOUSE EAVES
- EDITH MARY BULWER'S CHILDREN'S HOME FUND
- ERNEST BAILEY RESIDENTIAL NURSERY MATLOCK
- ERSKINE FUND
- FRIARS HOUSE IPSWICH
- GRACE FARRAR AWARD
- GREEK SPETSEROPOULION ORPHANAGE
- HOME OF THE GOOD SHEPHERD SWANSEA
- LANGFORDS RAGGED SCHOOL CHARITY
- MARY ANNE SMITH
- MARY GROOM
- PICKERING GARTH TRUST FUND
- ROYAL FEMALE PHILANTHROPIC SOCIETY
- SOMERSET HOME ENDOWMENT FUND
- ST BARNABAS ORPHANAGE FUND
- ST EDWARD'S FUND
- ST MARY'S HOME
- ST MICHAEL'S HOUSE HOOR CROSS
- ST MONICA'S HOME
- STOCKWELL ROAD INDUSTRIAL FUND
- THE ANNIE BAGSHAW CHILDREN'S FUND
- THE CHILDREN'S SOCIETY FUND
- THE CONSTANCE BUNYON ENDOWMENT FUND
- THE EDWARD NICHOLL HOME
- THE FRANCES POCHIN HOSTEL
- THE JOHN HOWARD MITCHELL CHARITY
- THOMAS GRIFFITHS MANSFIELD FOR HOME FOR LOST AND STARVING CHILDREN
- 08 Tachwedd 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Childrens Society
Whitecross Studios
Octavia House
50 Banner Street
LONDON
- Ffôn:
- 020 7841 4543
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window