MARY HUTCHINSON MEMORIAL

Rhif yr elusen: 221142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (102 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Administration of 6 almshouses for persons of limited income over 65 years of age

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 December 2023

Cyfanswm incwm: £18,220
Cyfanswm gwariant: £24,280

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Awst 1963: Cofrestrwyd
  • 27 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
  • 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MARY HUTCHINSON CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN WOODALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MICHAEL WILLIAM DARWIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/12/2019 19/12/2020 19/12/2021 19/12/2022 19/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.08k £18.45k £18.31k £18.17k £18.22k
Cyfanswm gwariant £18.84k £3.94k £6.54k £24.48k £24.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 19 Rhagfyr 2023 29 Ionawr 2025 102 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 19 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Rhagfyr 2022 14 Mawrth 2024 147 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 19 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Rhagfyr 2021 30 Tachwedd 2022 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 19 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Rhagfyr 2020 12 Ionawr 2022 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 19 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Rhagfyr 2019 08 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HUNT & WRIGLEY
83 HIGH STREET
NORTHALLERTON
DL7 8PX
Ffôn:
01609772502
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael