Hanes ariannol THE CRERAR TRUST

Rhif yr elusen: 221335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £345.79k £79.87k £90.57k £128.54k £1.53m
Cyfanswm gwariant £462.41k £163.00k £89.93k £165.39k £265.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.34m
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £189.03k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £254.54k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £10.87k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £9.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £229.48k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £10.87k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0