GOOD NEWS FOR EVERYONE!

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to introduce others to the Christian faith, through personal witnessing by members of the charity and through providing Bibles and New Testaments in many different areas of everyday life. Members operate in branches throughout the British Isles and also certain places in Eastern Europe. Funds are also used to provide Scriptures in other countries alongside local Christians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,656,822
Roddion a chymynroddion | £3.52m | |
Weithgareddau elusennol | £99.95k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £31.98k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,496,606
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.50m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £160.22k |
Pobl

11 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
3900 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Bosnia And Herzegovina
- Gerner
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Jersey
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Ynys Manaw
- Yr Alban
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 11 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178711 NORTH SHIELDS CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 30 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- GIDEONS (Enw blaenorol)
- GIDEONS INTERNATIONAL (Enw blaenorol)
- GIDEONS UK (Enw blaenorol)
- GIDEONSUK (Enw blaenorol)
- THE GIDEONS (Enw blaenorol)
- THE GIDEONS INTERNATIONAL (Enw blaenorol)
- THE GIDEONS INTERNATIONAL IN THE BRITISH ISLES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham John Beckett | Cadeirydd | 05 May 2014 |
|
|
||||||
Wendy Joan Erskine | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|||||||
Dr Susan Jane Redden | Ymddiriedolwr | 12 October 2024 |
|
|
||||||
Dr Leslie Christopher Emerson | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||||
Stephen Waring | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||||
Beth Louise Ainger Auger | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||
Geoffrey Mann | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|||||||
Jacqueline Sara Simpson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||||
Andrew David Newham | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|||||||
Jeremy Edward Bass | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Fred Kershaw | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|||||||
Dr Graeme Simpson | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||
Martin Hooper | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||
Jane Elizabeth Fardell Mann | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||||
Rhoda Mary Bourne | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||||
Graham John Ellis | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
Iain Lyle Sinclair Gray | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37m | £2.61m | £3.09m | £2.61m | £3.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.86m | £2.45m | £3.10m | £2.88m | £3.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.23m | £2.53m | £3.02m | £2.50m | £3.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £127.88k | £73.27k | £67.07k | £95.26k | £99.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.34k | £6.07k | £3.70k | £8.03k | £31.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £768.92k | £638.52k | £1.07m | £335.29k | £1.32m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.86m | £2.45m | £3.10m | £2.88m | £3.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.02k | £38.46k | £22.05k | £36.52k | £52.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £542.44k | £543.08k | £532.55k | £524.85k | £519.91k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.01m | £2.11m | £2.23m | £1.91m | £2.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £140.42k | £91.34k | £204.40k | £144.46k | £145.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/04/1976 AS AMENDED ON 30/04/1994 AS AMENDED ON 06/05/1995 AS AMENDED ON 01/05/1999 AS AMENDED ON 29/04/2000 AS AMENDED ON 30/04/2005 AS AMENDED ON 30/04/2011 AS AMENDED ON 20 NOV 2017 AS AMENDED ON 04 MAY 2018 AS AMENDED ON 12 JUN 2020 as amended on 04 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVE OF THE ASSOCIATION IS TO INTRODUCE OTHERS TO THE LORD JESUS CHRIST BY: • PLACING, PRESENTING AND/OR DISTRIBUTING THE HOLY BIBLE, OR PORTIONS OF THE HOLY BIBLE, IN VARIOUS AREAS OF EVERYDAY LIFE. • ENGAGING IN PERSONAL WITNESSING. • ASSOCIATING TOGETHER FOR SERVICE AND ENCOURAGEMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTERN HOUSE
24 GEORGE STREET
LUTTERWORTH
LE17 4EE
- Ffôn:
- 01455554241
- E-bost:
- info@goodnewsuk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window