ymddiriedolwyr LIVERPOOL CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 221709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WILLIAM CHARLES HOLT | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|
||||
Dr Barbara Lynne Roberts | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Daphne Claire Amlot MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Rev ELLEN LOUDON | Ymddiriedolwr | 27 August 2017 |
|
|||||
Sarah Gwendoline Beresford | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Rev MICHAEL COATES | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|||||
MR M POFFLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.