THE ESTATES CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief for those in need and educational help in our Parish.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Norfolk
Llywodraethu
- 20 Awst 1963: Cofrestrwyd
- SOUTH LOPHAM ESTATES CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA MILLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rona Reeder | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
David Bouchard | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca May Bouchard | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
ANDREW PHILIP TEBBLE | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
||||
Roy Clark | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|
||||
PETER NELSON REEDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17k | £4.54k | £4.35k | £4.00k | £3.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36k | £2.53k | £5.04k | £4.25k | £3.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Tachwedd 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 7 SEPTEMBER 1982, AMENDED BY SCHEME OF 23 SEPTEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF SOUTH LOPHAM WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILLITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE SCHEMES).
Maes buddion
PARISH OF SOUTH LOPHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fen Farm
Low Common
South Lopham
Diss
IP22 2JR
- Ffôn:
- 01379687645
- E-bost:
- k.chapman@chapmansurveyors.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window