ymddiriedolwyr THE ZACHARY MERTON AND GEORGE WOOFINDIN CONVALESCENT TRUST
Rhif yr elusen: 221760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR R HAGUE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Dr Aleksandras Kirjazovas | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||||
Kathryn Rogers | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||
Dr David Paling | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||||
Professor Sivarman Krishnan Padmakumari Nair | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||||
BRIAN ROSSITER | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||||
Dr RICHARD LEDINGHAM | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||||
Dr NIGEL CHARLES BARTLETT | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|||||||
DR B SHARRACK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.