ANTHONY WALKER'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We annually make disbursements to elderly residents (usually December) who we feel may be in need of financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 1991: Tynnwyd
- BREADSALL UNITED CHARITIES (Enw gwaith)
- UNITED CHARITIES-BREADSALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsey Christine Williams | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Joanne Heathcote | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
KENNETH WILLIAM MUNSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Rev Katharine Jill Plant | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Sarah Hewitt | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
LINDA MORRIS | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
||||
Christopher Saunders | Ymddiriedolwr | 13 December 2003 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £724 | £1.68k | £1.06k | £1.17k | £810 | |
|
Cyfanswm gwariant | £615 | £500 | £820 | £997 | £712 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 28 SEPTEMBER 1943 AND SCHEME OF THE 12 OCTOBER 1989
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF BREADSALL WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF BREADSALL
Elusennau cysylltiedig
- 03 Chwefror 1964 : Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 1991 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COACH HOUSE
RECTORY LANE
BREADSALL
DERBY
DE21 5LL
- Ffôn:
- 01332830137
- E-bost:
- morris684@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window