THE LINEN AND WOOLLEN STOCK CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objectives of the Charity are the relief of persons resident in the area of benefit who are in need, hardship or distress and assisting those not for profit organisations in the community supporting the well being of the residents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wigan
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- ASHTON-IN-MAKERFIELD LINEN & WOOLLEN STOCK CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JOHN BULLEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Marsh | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Rev Sandra Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||
Joanna Murphy | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Beth Hughes | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Napier | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Joanne Maher | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Ben Gosling | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Renee Palmer | Ymddiriedolwr | 19 July 2020 |
|
|
||||
Christine Moorfield | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
PAULA GILLESPIE | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
ANN DUCKWORTH | Ymddiriedolwr | 13 July 2011 |
|
|
||||
MR BILL MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.70k | £11.01k | £8.93k | £9.81k | £11.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.40k | £11.57k | £8.62k | £10.68k | £12.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Chwefror 2024 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 20 JANUARY 1966, AS AMENDED BY ORDER DATED 23 SEPTEMBER 2004. as amended on 01 Oct 2024 as amended on 24 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
General Benefit of the poor (1) The object of the charity is the relief of persons resident in the area of benefit who are in need, hardship or distress and assisting those 'not for profit organisations' in the community who support the residents. (2) The trustees may relieve persons in need by: (a) making grants of money to them; or (b) providing or paying for goods, services or facilities for them; or (c) making grants of money to other persons or bodies who provide goods, services or facilities to those in need. (3) In exceptional cases the trustees may decide to assist someone (who is otherwise qualified) who is: (a) resident outside the area of benefit; or (b) only temporarily resident in the area of benefit (4) In helping 'not for profit' community organisations the charity will provide funds as one off payments to such to help them maintain or establish local bodies for the benefit of the people in the Ashton charity area.
Maes buddion
ANCIENT TOWNSHIP OF ASHTON IN MAKERFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 Kiveton Drive
Ashton-In-Makerfield
WIGAN
Lancashire
WN4 9EX
- Ffôn:
- 07846302924
- E-bost:
- linen.charity@aol.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window