THE YORK STREET GOSPEL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 221806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £48,046
Cyfanswm gwariant: £41,474

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DENNIS GEORGE HARTSHORN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Charles Kenneth Binyon Ymddiriedolwr 17 February 2023
Dim ar gofnod
Geoffrey Robert Smith Ymddiriedolwr 17 February 2023
Dim ar gofnod
Sean-Cian O'Hara Ymddiriedolwr 25 February 2022
Dim ar gofnod
Nathan Richard Surrell Ymddiriedolwr 25 February 2022
Dim ar gofnod
Frank Antony Proudlock Ymddiriedolwr 25 February 2022
Dim ar gofnod
STEPHEN ROBERT MCCARTHY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANTHONY JOHN GROOM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAUL EDWARD BANNISTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARK TIMMS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRIAN CHARLES EDWARD TRUSLOVE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER GORDON OBERN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID EDWARD WEST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MICHAEL PETER HARTSHORN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GUY AINSWORTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.94k £61.69k £39.94k £46.88k £48.05k
Cyfanswm gwariant £29.87k £52.00k £36.41k £56.99k £41.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
40 WESTMEATH AVENUE
LEICESTER
LE5 6SR
Ffôn:
07759139365
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael