VISCOUNT WAKEFIELD'S PHILLIP MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 221810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To maintain a memorial to Admiral Arthur Phillip RN and to perpetuate his memory by an annual service.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Medi 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 291642 THE BRITAIN-AUSTRALIA BICENTENNIAL TRUST
  • 06 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
  • 09 Hydref 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 20 Tachwedd 2012: Re-registered
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • ADMIRAL PHILLIP MEMORIAL TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Michael May Ymddiriedolwr 22 December 2023
THE BRITAIN-AUSTRALIA SOCIETY EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEYS AND ST FAITH'S SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Melanie Peters Ymddiriedolwr 12 January 2022
THE THOMAS CARPENTER EDUCATIONAL AND APPRENTICING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANGUS JAMES ROSS Ymddiriedolwr 16 March 2020
THE THOMAS CARPENTER EDUCATIONAL AND APPRENTICING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM ANTHONY BOWATER RUSSELL Ymddiriedolwr 22 September 2014
Dim ar gofnod
MICHAEL NORMAN EVANS Ymddiriedolwr
THE THOMAS CARPENTER EDUCATIONAL AND APPRENTICING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.38k £0 £2.27k £2.17k £0
Cyfanswm gwariant £5.56k £0 £2.37k £2.74k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 21 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 22 Chwefror 2024 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 06 Chwefror 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
39 Belgrave Road
LONDON
E11 3QW
Ffôn:
02089894154
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael