Hanes ariannol NEWTON-UPON-DERWENT CHURCH LANDS CHARITY

Rhif yr elusen: 221831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.96k £5.05k £5.14k £5.26k £5.29k
Cyfanswm gwariant £4.96k £0 £10.19k £2.37k £6.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A