Hanes ariannol MORTLAKE ALMSHOUSE CHARITIES
Rhif yr elusen: 221899
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/06/2016 | 06/06/2017 | 06/06/2018 | 06/06/2019 | 06/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.52k | £18.89k | £21.08k | £16.15k | £21.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.04k | £15.01k | £13.02k | £18.83k | £39.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.