THOMAS BAYES CHARITY IN CONNECTION WITH HOLYHEAD ROAD UNITED REFORMED CHURCH,COVENTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This charity seeks to help families in the area that have fallen on hard times
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- THOMAS BAYES CHARITY IN CONNECTION WITH HOLLYHEAD ROAD, CONGREGATIONAL CHURCH COVENTRY (Enw blaenorol)
- THOMAS BAYES CHARITY IN CONNECTION WITH HOLYHEAD ROAD UNITED REFORMED CHURCH (Enw blaenorol)
- THOMAS BAYES CHARITY IN CONNECTION WITH THE UNITED REFORMED CHURCH (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William Young | Ymddiriedolwr | 06 July 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ELLIMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS WEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA RAINBOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLIVE HOLTOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01k | £2.01k | £2.05k | £2.09k | £5.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30k | £1.62k | £2.56k | £1.90k | £1.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 359 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 359 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ebrill 2023 | 315 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Mehefin 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Tachwedd 2020 | 171 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 7/12/1923 AND SCHEME DATED 30/3/1954.
Gwrthrychau elusennol
1) MAINTENANCE OF HOLYHEAD ROAD UNITED REFORMED CHURCH BUILDING, SERVICES AND SUNDAY SCHOOL. 2) DONATING TO POOR AND SICK PEOPLE
Maes buddion
COVENTRY COUNTY BOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 BARKERS BUTTS LANE
COVENTRY
CV6 1DU
- Ffôn:
- 02476598157
- E-bost:
- dotbtay@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window