CHARITIES OF MARY AND ELIZABETH BECKETT FOR THE POOR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
Llywodraethu
- 21 Awst 1963: Cofrestrwyd
- 19 Ionawr 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £4.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £297 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 03 Chwefror 2012 | 825 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 31 Ionawr 2012 | 822 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL OF MARY BECKETT DATED 16TH JAN. 1855; WILL OF ELIZABETH BECKETT, DATED 8TH FEB. 1858 IN YORK W.R. PARISH REPORTS 1893-98, K.R. P130. AS AMENDED ON 21ST DECEMBER 1999 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF A SECTION 75 OF THE CHARITIES AC
Gwrthrychau elusennol
PURCHASE OF FUEL, CLOTHES, MEAT OR BREAD TO BE DISTRIBUTED AT CHRISTMAS IN EVERY YEAR AMONGST THE POOR OF MEANWOOD.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF MEANWOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window