CREIGHTON MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 222153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Hall has had a good year as it has been free from major repairs. The fundraising committee have done an excellent job but events still need more support from villagers.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 May 2024

Cyfanswm incwm: £33,354
Cyfanswm gwariant: £47,152

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GREIGHTON MEMORIAL HALL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sean Livingstone Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Helen Livingstone Ymddiriedolwr 22 October 2022
Dim ar gofnod
Jean Lawrence Ymddiriedolwr 15 May 2018
Dim ar gofnod
SHELAGH COXON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RAYMOND CARSS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JAYNE IMESON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOAN LITTLE Ymddiriedolwr
THOMAS WOOD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
VINCENT EDWARDS SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VINCENT EDWARDS EDUCATIONAL TRUST 2006
Derbyniwyd: Ar amser
GORDON COXON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/05/2020 15/05/2021 15/05/2022 15/05/2023 15/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.04k £23.70k £11.11k £15.10k £33.35k
Cyfanswm gwariant £22.56k £28.56k £11.81k £17.66k £47.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £36.00k £20.24k £2.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Mai 2024 09 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mai 2024 09 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mai 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Mai 2022 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Mai 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Mai 2020 07 Ebrill 2021 23 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Mai 2020 14 Chwefror 2022 336 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Woodstead
Embleton
Alnwick
Northumberland
NE66 3XY
Ffôn:
01665576981
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael