Dogfen lywodraethu THE ROYAL MUSICAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 222410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDED 1962, 14/12/1977, 01/12/1979, 13/04/1980, 04/04/1982, 30/11/1985, 25/11/2000, 20/10/2001, 15/09/2012 AND 20/09/2013
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN MUSIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY, THE PUBLICATION OF SCHOLARLY MATERIAL IN THE FIELD OF MUSIC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.