Hanes ariannol THE BIRMINGHAM DOGS HOME
Rhif yr elusen: 222436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84m | £1.65m | £2.11m | £3.08m | £5.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.64m | £2.67m | £2.67m | £3.07m | £3.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.25k | £87.11k | £72.32k | £105.31k | £160.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £101.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £1.09m | £1.33m | £2.33m | £4.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £225.99k | £87.69k | £227.57k | £216.30k | £103.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £330.53k | £202.98k | £276.44k | £243.77k | £366.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £258.27k | £216.85k | £231.18k | £244.30k | £240.04k | |
|
Incwm - Arall | £448.11k | £49.05k | £45.90k | £45.92k | £46.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.30m | £741.49k | £930.05k | £1.56m | £4.44m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.40m | £2.43m | £2.33m | £2.36m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238.14k | £238.60k | £335.95k | £706.21k | £999.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.76k | £31.12k | £18.37k | £37.87k | £33.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.04k | £28.90k | £31.87k | £30.02k | £29.09k | |
|
Gwariant - Arall | £1.07k | £2.62k | £2.69k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.