ASSOCIATION FOR PROMOTING RETREATS

Rhif yr elusen: 222458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Association promotes retreats by providing resources for people seeking a retreat, a retreat leader or venue. It supports retreat centres and those in retreat ministry and facilitates an occasional consultation for those identified as spirituality advisors in the Anglican Dioceses. It is a member organisation offering support to people of all denominations and none.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £31,794
Cyfanswm gwariant: £37,624

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • A P R (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Urs Mattmann Ymddiriedolwr 02 November 2023
THE RETREAT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE RETREAT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ian Spencer Ymddiriedolwr 02 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Dawn Harrison Ymddiriedolwr 02 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Cameron Butland Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
REV ALISON CHRISTIAN Ymddiriedolwr 09 January 2018
Dim ar gofnod
Stewart McCredie Ymddiriedolwr 04 September 2017
Dim ar gofnod
Susan Parker Ymddiriedolwr 13 February 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.19k £24.46k £34.27k £18.43k £31.79k
Cyfanswm gwariant £51.37k £27.10k £46.37k £47.26k £37.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 27 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
UNKNOWN
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE USED TO ENABLE PEOPLE WHO COULD NOT OTHERWISE AFFORD TO GO TO A RETREAT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 28 Hydref 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 BROOKFIELD COTTAGES
THE STRAND
LYMPSTONE
EXMOUTH
EX8 5ES
Ffôn:
01395272243