Hanes ariannol BOARD OF GUARDIANS FOR THE RELIEF OF THE JEWISH POOR OF LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 222465
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £291.57k £372.40k £430.14k £311.49k £349.68k
Cyfanswm gwariant £295.93k £295.70k £312.23k £309.73k £295.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A