ymddiriedolwyr LITTLEBOROUGH NURSING ASSOCIATION FUND
Rhif yr elusen: 222482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas John Stanley Andrews | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Councillor Thomas Philip Besford | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
Janet Ann Emsley | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Jackie Carmichael | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|||||
Beverly Allison | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Christine Armistead | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
MARILYN ALDRED | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.