ST ALBANS OLD PEOPLE'S TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide assistance to elderly people in need in the area of City and District of St Albans, Hertfordshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 04 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- THE ST ALBANS OLD PEOPLE'S VOLUNTARY HOME (Enw blaenorol)
- THE ST ALBANS OLD PEOPLE'S VOLUNTARY HOMES TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Rolfe | Cadeirydd | 10 May 2021 |
|
|||||
NICHOLAS FRANK HILL | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Ian Robert Johnson | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Dr SHONA LOUISE HYDE | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
ARINRHOD PAZZI-AXWORTHY | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.62k | £181.69k | £151.37k | £202.73k | £195.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.29k | £255.36k | £335.38k | £332.04k | £287.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 30 MAY 2000 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 MAY 2015 as amended on 01 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF PERSONS OVER THE AGE OF 60 YEARS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. (2) INSOFAR AS THE CHARITY'S ASSETS CANNOT BE APPLIED IN THE AREA OF BENEFIT THEY CAN BE APPLIED IN THE CITY AND DISTRICT OF ST ALBANS. (3) THE TRUSTEES MAY RELIEVE PERSONS IN NEED BY: (A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR (B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED. (4) IN EXCEPTIONAL CASES THE TRUSTEES MAY DECIDE TO ASSIST SOMEONE (WHO IS OTHERWISE QUALIFIED) WHO IS: (A) RESIDENT OUTSIDE THE AREA OF BENEFIT; OR (B) ONLY TEMPORARILY RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
CITY OF ST ALBANS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Sandringham Road
Flitwick
BEDFORD
MK45 1RW
- Ffôn:
- 07738580619
- E-bost:
- secretary@staopt.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window